公司:維維集團
職務:總經理
地區:江蘇
分類:yinliao
日期:2013年12月25日
姓 名: 崔桂亮
國 籍: 中國
出身年份: 1961
性 別: 男
政治面貌: 中共黨員
最高學歷: 研究生
職稱和證書: 高級經濟師
工作經歷: 崔桂亮 男,1962年12月出生于江蘇徐州,黨員,研究生學歷,高級經濟師。崔先生從1981年9月至1992年9月期間,任銅山碾米廠技術員,副廠長,廠長和徐州豆奶粉廠廠長;1992年10月開始擔任江蘇維維集團總經理兼黨委書記;1994年成立維維集團后,崔先生任維維集團董事長及總經理,同時任徐州維維總經理。
全國人大代表、維維集團董事長崔桂亮在接受中新網記者采訪時說,一個有責任感的企業家就是要努力幫助離開土地的農民有錢賺、有屋住,而不是利用政策漏洞打擦邊球,假借小城鎮化建設的名義對農村進行掠奪式的占有。詳細>>
食品安全關系著千萬人民群眾的身體健康和生命安全,因此,深受人們的關注。食品安全更是成為民眾最為關系的問題之一,保障食品安全,責任重于泰山。維維集團成立于1992年10月,經過20年奮斗進取,眼下已經擁有總資產150億元的跨行業、跨地區的大型企業集團。2000年6月,維維股票在上交所成功上市,標志著維維集團已從單一的產品經營邁上資本經營的新臺階。詳細>>
在東北黑土地擴大豆糧種植基地,從澳洲海運回萬頭優良奶牛建牧場進軍奶業,開發多種食品,收購枝江酒、貴州醇進軍酒業,收購怡清源進軍茶飲料行業……這幾年,維維集團一系列多元擴張發展的舉措,引起廣泛關注。詳細>>
崔桂亮,男,1962年12月出生于江蘇徐州,黨員,研究生學歷,高級經濟師。崔先生從1981年9月至1992年9月期間,任銅山碾米廠技術員,副廠長,廠長和徐州豆奶粉廠廠長;1992年10月開始擔任江蘇維維集團總經理兼黨委書記;1994年成立維維集團后,任維維集團董事長及總經理,同時任徐州維維總經理。詳細>>
崔桂亮的故事,還要從20年前說起。詳細>>