公司:湖南省輕工鹽業集團
職務:董事長
地區:湖南
分類:shicai
日期:2019年01月14日
人物簡介
馮傳良,男,漢族,湖南湘鄉人,出生于1969年4月,中共黨員,自考本科學歷,高級會計師,注冊會計師,1996年6月入黨,1990年8月參加工作。
歷任湖南輕工鹽業集團副總經理、總會計師,黨委書記、副總經理,總經理、副董事長、黨委副書記等職務,2014年11月起,任湖南省輕工鹽業集團董事長、黨委書記,湖南省鹽務管理局局長。
現任湖南省輕工鹽業集團有限責任公司董事長。
工作履歷
1990.08-1994.11,在湘潭市湖南玻璃廠財務處工作;
1994.12-1999.08,在湖南輕工高等專科學校從事財務、教學工作;
1999.09-2000.11,任湖南輕工高等專科成教中心副主任;
2000.12-2002.03,任湖南輕工高等專科成教中心主任;
2002.04-2003.09,任湖南省輕工鹽業集團有限責任公司財務管理部副部長;
2003.09-2006.07,任湖南省輕工鹽業集團有限責任公司財務管理部部長;(正處級)
2006.08-2009.02,任湖南省輕工鹽業集團有限責任公司黨委委員、總會計師;
2009.03-2011.03,任湖南省輕工鹽業集團有限責任公司副總經理、黨委委員、總會計師;
2011.04-2011.12 任湖南省輕工鹽業集團有限責任公司黨委書記、董事、副總經理;(省管企業正職)
2012.01-2013.06 任湖南省輕工鹽業集團有限責任公司黨委書記、董事;
(其間:2011年12月-2013年9月,任湖南鹽業股份有限公司總經理)
2013.07-2013.09 任湖南省輕工鹽業集團有限責任公司總經理、董事;
2013.09-2014.11 任湖南省輕工鹽業集團有限責任公司總經理、黨委副書記、副董事長;
2011.04-2014.11 任湖南省鹽務管理局副局長;
2014年11月,任湖南省輕工鹽業集團有限責任公司董事長、黨委書記、湖南省鹽務管理局局長。
2015年5 月27日 ,馮傳良同志不再兼任省輕工鹽業集團黨委書記。
11月28日,*ST雙環(000707,SZ)發布重大資產出售報告書(草案),擬將持有的重慶宜化化工有限公司(以下簡稱重慶宜化)100%股權轉讓給湖南省輕工鹽業集團有限公司(以下簡稱輕鹽集團)、湖南輕鹽晟富鹽化產業私募股權基金合伙企業(有限合伙)(以下簡稱輕鹽晟富),轉讓價格為2.63億元。詳細>>
湖南省輕工鹽業集團召開了2017年度集團黨委專題民主生活會情況通報暨基層黨組織書記抓黨建述職評議大會。紅網時刻3月20日訊(通訊員 李好)為認真貫徹落實黨的十九大和十九屆三中全會精神詳細>>